Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 66, 1366 København K (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-04 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Navne: general moules IVS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Stiftere: Conny Roland Strönblad (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-29 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2018-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Conny Roland Strönblad (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nansensgade 66, 1366 København K (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Direktion: Conny Roland Strönblad (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-04 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Navne: general moules IVS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Stiftere: Conny Roland Strönblad (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)