Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 tilføjes Binavne: Kælderrummet.dk ApS (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-21 tilføjes Vedtægter: 2022-11-21 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenstrand 31, 9280 Storvorde (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 200, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 tilføjes Binavne: Christensen og Far ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-26 fjernes Binavne: IVS Christensen og Far (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: VinduespudseREN ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: IVS Vinduespudseren (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 200, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2016-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasgade 10, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-03-04 tilføjes Binavne: IVS Christensen og Far (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-03-04 tilføjes Direktion: Kjeld Ejvind Christensen (direktør) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rengøring og ejendomsservice og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-04 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: tonni@barespoerg.dk (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Legale ejere: Kjeld Ejvind Christensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-03-04 tilføjes Navne: IVS Vinduespudseren (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-03-04 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Ejvind Christensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Stiftere: Kjeld Ejvind Christensen (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2016-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-04)