Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 22, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 22, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 22, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 38, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-05-01 tilføjes Direktion: Anders Vadet Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-30 fjernes Direktion: Hans Büttner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Hans Büttner (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Jens Christian Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Opstrup (formand) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-05-06 fjernes Bestyrelse: Malthe Olesen Büttner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 918.681,00 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-08-26 tilføjes Legale ejere: DPH ApS (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-08-26 tilføjes Reelle ejere: Hans Büttner (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Hans Büttner (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-08-26 tilføjes Vedtægter: 2020-08-26 (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 871.621,00 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-05-22 tilføjes Vedtægter: 2020-05-22 (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Havnevej 38, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-11 fjernes Legale ejere: Haps H ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 tilføjes Bestyrelse: Malthe Olesen Büttner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-15 fjernes Bestyrelse: Vibeke Damtoft Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2017-11-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2017-11-03 tilføjes Legale ejere: inicio A/S (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2017-11-03 tilføjes Navne: CarBuddii A/S (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-02 fjernes Navne: CarBuddii ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-03 tilføjes Vedtægter: 2017-11-03 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-10-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Christian Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2017-10-31 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Najbjerg Østergaard (formand) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-18 tilføjes Direktion: Jens Christian Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2017-10-18 fjernes Direktion: Vibeke Damtoft Bang (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-05 tilføjes Legale ejere: Haps H ApS (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-10-05 fjernes Legale ejere: Lykkefelix Holding IVS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-04 fjernes Legale ejere: Haps H ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-10-05 tilføjes Reelle ejere: Hans Büttner (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2017-10-04 fjernes Reelle ejere: Hans Büttner (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 tilføjes Legale ejere: Haps H ApS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-28 fjernes Legale ejere: Sabel Holding IVS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-27 fjernes Legale ejere: Haps H ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-04-28 fjernes Bestyrelse: Jonas Sabel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 fjernes Bestyrelse: Morten Sloth Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2017-03-15 tilføjes Direktion: Vibeke Damtoft Bang (adm. dir.) (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-20 fjernes Direktion: Morten Sloth Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-15 tilføjes Direktion: Morten Sloth Olesen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2016-11-15 fjernes Direktion: Nikolaj Najbjerg Østergaard (direktør) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-09 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Damtoft Bang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2016-11-08 fjernes Bestyrelse: Dennis Præstekjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 86.250,00 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-11-09 tilføjes Legale ejere: Lykkefelix Holding IVS (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-11-09 fjernes Legale ejere: DPH ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-11-08 fjernes Legale ejere: Lykkefelix Holding IVS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-11-09 tilføjes Vedtægter: 2016-11-09 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Reelle ejere: Hans Büttner (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-08-17 tilføjes Bestyrelse: Dennis Præstekjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 57.500,00 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-08-17 tilføjes Legale ejere: Lykkefelix Holding IVS, Haps H ApS, Sabel Holding IVS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-08-16 fjernes Legale ejere: Sabel Holding IVS, Lykkefelix Holding IVS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-17 tilføjes Navne: CarBuddii ApS (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-08-16 fjernes Navne: CarBuddii IVS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-17 tilføjes Vedtægter: 2016-08-17 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 3, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 9, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-06-08 tilføjes Hjemmeside: www.carbuddii.com (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@carbuddii.com (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Allé 9, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-03-03 tilføjes Direktion: Nikolaj Najbjerg Østergaard (direktør) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-03 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Legale ejere: Sabel Holding IVS, Lykkefelix Holding IVS, DPH ApS (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-03-03 tilføjes Navne: CarBuddii IVS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Stiftere: Sabel Holding IVS, Lykkefelix Holding IVS, DPH ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-03)