Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-06 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-06 tilføjes Direktion: Flemming Domdal Ullman (direktør) (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Flemming Domdal Ullman (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 62, 2840 Holte (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Flemming Domdal Ullman (direktør) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udførelse af gulvbelægninger i bygninger og andre anlægsprojekter samt gulvafhøvling og gulvafslibning. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: flemmingullman@ullmangulve.dk (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: Ullman Holding ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Ullman Gulve ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Domdal Ullman (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Stiftere: Ullman Holding ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)