Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1608 København V (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-03 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Legale ejere: Alexandra Tor del Spar Lacarta (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Navne: Tapas Huset ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Stiftere: D.E.H. A/S (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-04-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Direktion: Javier Ignacio Rodríguez Fuentes (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Javier Ignacio Rodríguez Fuentes (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-04-13 fjernes Direktion: Tonny Skarby (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1608 København V (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Direktion: Tonny Skarby (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-03 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Legale ejere: Alexandra Tor del Spar Lacarta (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Navne: Tapas Huset ApS (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Stiftere: D.E.H. A/S (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-03-03 tilføjes Vedtægter: 2016-03-03 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)