Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-01-01 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kattesundet 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Direktion: Bruno Benzon (direktør) (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-25 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Legale ejere: Bruno Benzon (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-02-25 tilføjes Navne: BB Invest 2 ApS (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Reelle ejere: Bruno Benzon (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-02-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-02-25 tilføjes Stiftere: Bruno Benzon (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Vedtægter: 2016-02-25 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-03)