Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lokes Ager 26, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydsvej 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2016-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DallBo ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DallBo ApS. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2019-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DKEV Erhvervscenter Fyn/Sydjylland ApS. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2024-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frydsvej 21 ApS. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 tilføjes Vedtægter: 2024-04-17 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydsvej 21, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2017-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 60, 6040 Egtved (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2016-08-18 tilføjes Legale ejere: René Dall-Jensen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkedraget 60, 6040 Egtved (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2016-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariegade 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: rene1502@gmail.com (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariegade 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-02-24 tilføjes Direktion: René Dall-Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskab at drive handel og investeringsvirksomhed og udlejning af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-24 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Navne: Orange Invest ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Reelle ejere: René Dall-Jensen (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2016-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Stiftere: René Dall-Jensen (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Vedtægter: 2016-02-24 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2016-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2016-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-02)