Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-29 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Legale ejere: Paul Riis Arndt (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Navne: Limpio Energy ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Reelle ejere: Paul Riis Arndt (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Stiftere: Steen Lykke Rasmussen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: DS AF 24/4 2007 APS. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2017-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Forevergy IVS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2020-06-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-12-03 Statstidende Dekret
Den 2019-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-29 fjernes Direktion: Paul Riis Arndt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-29 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-10-23 tilføjes Navne: Limpio Energy ApS (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-10-22 fjernes Navne: DanSolar ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-10-22 tilføjes Legale ejere: Paul Riis Arndt (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-10-22 fjernes Legale ejere: Steen Lykke Rasmussen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 tilføjes Reelle ejere: Paul Riis Arndt (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-10-22 fjernes Reelle ejere: Steen Lykke Rasmussen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-04-02 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-07-07 tilføjes Vedtægter: 2016-07-07 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Paul Riis Arndt (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Steen Lykke Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion og international handel af produkter til udvinding af vedvarende energi. (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-05-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-24 tilføjes Navne: DanSolar ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-05-23 fjernes Navne: SLR Invest ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bautavej 1, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-02-29 tilføjes Direktion: Steen Lykke Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2016-07-07)
Den 2016-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber (holdingselskab). (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-29 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Legale ejere: Steen Lykke Rasmussen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-02-29 tilføjes Navne: SLR Invest ApS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Reelle ejere: Steen Lykke Rasmussen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2016-02-29 tilføjes Stiftere: Steen Lykke Rasmussen (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-02-29 tilføjes Vedtægter: 2016-02-29 (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-04)