Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
INVEST4 SF ApS (CVR 36536594) | NORMAL | 28.05.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Friis | 26.02.2016 | 31.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AMOV Apparel ApS (CVR 37132187) | NORMAL | 01.08.2020 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Invest4 SF3 ApS (CVR 38828940) | NORMAL | 02.08.2017 | 28.05.2018 | 100,00% | 100,00% |