Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: kimsorensen59@gmail.com (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Navne: Ejerforeningen Ågade 21 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2024-07-18 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-23 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kimsorensen59@gmail.com (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-23 tilføjes Navne: Ejerforeningen Ågade 21 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2024-07-18)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2023-08-27 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2023-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: kimsorensen59@gmail.com (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2023-08-27 fjernes Navne: Ejerforeningen Ågade 21 (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2023-08-27 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 8500 Grenaa (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kimsorensen59@gmail.com (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Navne: Ejerforeningen Ågade 21 (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2023-08-27)
Den 2020-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: kimsorensen59@gmail.com (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Navne: Ejerforeningen Ågade 21 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 21, 8500 Grenaa (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kimsorensen59@gmail.com (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Ejerforeningen Ågade 21 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-03-03)