Sektion (alle) | |||||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: is@mollergaarden.dk (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: hc@mollergaarden.dk (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hc@mollergaarden.dk (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2016-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: moelleg@os.dk (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sæbyvej 28, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Interessenter: Henning Nielsen, Andreas Malling Nielsen (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: moelleg@os.dk (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Møllergaarden I/S (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Malling Nielsen, Henning Nielsen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2016-03-01)