Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Revisor | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Airteam Holding ApS. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2022-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jacob Emil Kristofer Landen (suppleant) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 tilføjes Bestyrelse: Mats Uno Påhlsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Andreas Joakim Twetman (suppleant) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Bestyrelse: Per Gösta Magnusson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2020-02-24 fjernes Bestyrelse: Anders Thoustrup (formand) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-23 fjernes Bestyrelse: Johan Christian Johansson Gebauer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-05-14 tilføjes Bestyrelse: Johan Christian Johansson Gebauer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-05-14 fjernes Bestyrelse: Olof Mikael Sjölund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 198.447,02 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-11-27 tilføjes Vedtægter: 2017-11-27 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-06-26 tilføjes Bestyrelse: Andreas Joakim Twetman (suppleant) (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-06-26 fjernes Bestyrelse: Martin Olav Højbjerg Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2017-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-27 tilføjes Bestyrelse: Lone Askjær Hass (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Olav Højbjerg Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Poul Pihlmann (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 fjernes Direktion: Robin Kristofer Molvin (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Vento Intressenter AB, Airteam MIPco APS (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Airteam TopCo ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-03-31 fjernes Legale ejere: Airteam MIPco APS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-31 fjernes Navne: AT HoldCo ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Nymarks Vej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Direktion: Robin Kristofer Molvin (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive produktions-, handels - og investeringsvirksomhed, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-26 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-04)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Legale ejere: Airteam MIPco APS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-02-26 tilføjes Navne: AT HoldCo ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2016-02-26 tilføjes Stiftere: Airteam MIPco APS (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-02-26 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-27)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-27)