Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningemarken 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-26 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: kj@akticon.dk (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Legale ejere: PWR INVEST ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Navne: Frederikshus 65 ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Reelle ejere: Preben Werner Rasmussen (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Stiftere: PWR INVEST ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Direktion: Knud Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningemarken 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2020-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2016-02-26 tilføjes Direktion: Knud Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2016-02-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg og besiddelse af fast ejendom og andre formueaktiver, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-26 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: kj@akticon.dk (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Legale ejere: PWR INVEST ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Navne: Frederikshus 65 ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Reelle ejere: Preben Werner Rasmussen (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Stiftere: PWR INVEST ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2016-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-02-26 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2016-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)