Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Dorthe Madsen | 29.05.2019 | 11.09.2023 | direktør |
Kim Lykke Lützhøft | 17.02.2016 | 11.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Andreas Hartkopp | 15.03.2016 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anne Petri | 15.03.2016 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Lykke Lützhøft | 17.02.2016 | 29.05.2019 | bestyrelsesmedlem |