Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 75, st., 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosebrinken 15, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mario@bogoesandwich.dk (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosebrinken 15, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2016-02-16 tilføjes Direktion: Mohammed El-Hajj (direktør) (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og udlejning af ejendomme og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-16 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Legale ejere: Mohammed El-Hajj (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-16 tilføjes Navne: Bogø Ejendomme Aps (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Reelle ejere: Mohammed El-Hajj (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Stiftere: Mohammed El-Hajj (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Vedtægter: 2016-02-16 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-26)
Den 2016-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-26)