Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 173, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-22 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Navne: RCT Holding IVS (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes ObligatoriskEmail: Thevarajahc@gmail.com (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Stiftere: Colin Venoth Thevarajah (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-11-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 173, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 173, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Direktion: Colin Venoth Thevarajah (direktør) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 173, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-02-22 tilføjes Direktion: Colin Venoth Thevarajah (direktør) (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilSelskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-22 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Navne: RCT Holding IVS (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes ObligatoriskEmail: Thevarajahc@gmail.com (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Stiftere: Colin Venoth Thevarajah (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-02-22 tilføjes Vedtægter: 2016-02-22 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: NeverEmpty IVS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2016-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Add'n Charge IVS. (offentliggjort 2018-03-22)