Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Helenevej 10, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Direktion: Mads Walgren Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: madslundnielsen@gmail.com (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Legale ejere: Mads Walgren Lund Nielsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Navne: Lund Nielsen IVS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Reelle ejere: Mads Walgren Lund Nielsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Stiftere: Mads Walgren Lund Nielsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-12-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helenevej 10, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 17, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-21 tilføjes Kontaktoplysninger: madslundnielsen@gmail.com (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2020-10-20 fjernes Kontaktoplysninger: byggeriograadgivning@gmail.com (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-24 tilføjes Reelle ejere: Mads Walgren Lund Nielsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 17, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2016-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 17, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 17, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Mads Walgren Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at til tilbyde projekterings- og rådgivningsopgaver samt yde teknisk bistand til private såvel som professionelle bygherrer. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Kontaktoplysninger: byggeriograadgivning@gmail.com (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: Mads Walgren Lund Nielsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Lund Nielsen IVS (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: Mads Walgren Lund Nielsen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-15)