Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Kapital | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: LigeSind ApS. (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-27 sletter virksomheden Ejerskaber: LigeSind ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-09-09 fjernes Legale ejere: KONCEPTKANONEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 28, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 69, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-01-03 fjernes Direktion: Casper Sølling Barfoed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-08-30 tilføjes Vedtægter: 2018-08-30 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-08-30 fjernes Bestyrelse: Casper Sølling Barfoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-16 tilføjes Legale ejere: Casper Sølling Barfoed (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-01-12 tilføjes Legale ejere: KONCEPTKANONEN HOLDING ApS, Creo Capacity ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2017-01-11 fjernes Legale ejere: Creo Capacity ApS, KONCEPTKANONEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-16 tilføjes Reelle ejere: Casper Sølling Barfoed (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-01-12 fjernes Bestyrelse: Johan Walsøe Staureby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-27 tilføjes Vedtægter: 2016-07-27 (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-04-19 tilføjes Bestyrelse: Nicholas Lerche-Gredal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-04-19 fjernes Bestyrelse: Gitte Kroggaard Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-19 tilføjes Legale ejere: Creo Capacity ApS, KONCEPTKANONEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-04-18 fjernes Legale ejere: Business Angel ApS, Creo Capacity ApS, KONCEPTKANONEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildegårdsvej 69, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2016-02-23 tilføjes Bestyrelse: Gitte Kroggaard Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Binavne: Interactions and Company ApS, Interactions and Co. ApS, Interactions and Co ApS, Interactions & Company ApS, Interactions & Co ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Casper Sølling Barfoed (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, investering og holdingvirksomhed samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: Business Angel ApS, Creo Capacity ApS, KONCEPTKANONEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Interactions & Co. ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: KONCEPTKANONEN HOLDING ApS, Creo Capacity ApS, Business Angel ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-29)