Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernæs 16, 4390 Vipperød (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggen 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggen 11, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-28 tilføjes Direktion: Kasper Kaas (direktør) (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 fjernes Direktion: Kasper Kaas (direktør) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillevang 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-08-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-08-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2017-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillevang 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2017-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-08-21)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Kasper Kaas (direktør) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og udlejning af husbåde, samt fast ejendom iøvrigt (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Bygning af både til fritid og sport (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: KASPER KAAS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: ELENOR ApS (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-02-23 tilføjes Reelle ejere: Kasper Kaas (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2016-02-23 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: KASPER KAAS HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)