Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 8, st., 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Interessenter: Miki Rink Lynge, Ingo Josef Lyberth Bisgaard (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Kontaktoplysninger: mingo.greenland@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Navne: MINGO (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-24 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2018-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 8, st., 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2018-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 8, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Issortarfimmut 8, 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2017-04-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2017-04-18 tilføjes Interessenter: Miki Rink Lynge, Ingo Josef Lyberth Bisgaard (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2017-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mingo.greenland@gmail.com (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2017-04-18 tilføjes Navne: MINGO (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2017-04-18 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-06-24)