Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-08-26 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 22.12.1971 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 5-15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Direktion: Kaj Rye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-07 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 22.12.1971 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-06 fjernes Navne: AALBORG MASKIN UDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, entreprenørvirksomhed samt enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-03 tilføjes Vedtægter: 1990-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 5-15, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Vilhelm Nebeling Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Direktion: Kaj Rye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Navne: AALBORG MASKIN UDLEJNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)