Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | Kapital | ||||
Formål | xbrl | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Foodscene Holding ApS. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Foodscene ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 159, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-25 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Hjemmeside: www.foodscene.com (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Kontaktoplysninger: anders@rubinsteinlaw.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Legale ejere: THOMAS G. ARENTSEN HOLDING ApS, SCHYTTE-HANSEN HOLDING ApS, Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter, LAUTRUP & CO. ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Navne: Foodscene Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Emil Munch Walter, Thomas Guldbæk Arentsen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Stiftere: Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 Statstidende Dekret
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 159, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Håbets Allé 29, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@rubinsteinlaw.dk (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: ew@foodscene.com (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-10 fjernes Bestyrelse: Dines Benned Jensen (formand) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-10 fjernes Direktion: Emil Munch Walter (direktør) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-11-29 tilføjes Vedtægter: 2018-11-29 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-11-29 fjernes Bestyrelse: Per Åge Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 77.167,00 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-09-03 tilføjes Legale ejere: Emil Munch Walter, LAUTRUP & CO. ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-09-02 fjernes Legale ejere: Emil Munch Walter (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-08-28 fjernes Legale ejere: Foodscene Holding ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere, distribuere og markedsføre indhold på egne og tredjeparts platform (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-03-12 tilføjes Navne: Foodscene Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-03-11 fjernes Navne: Foodscene ApS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-12 tilføjes Vedtægter: 2018-03-12 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-03-08 tilføjes Bestyrelse: Kristian Lautrup-Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-15 tilføjes Legale ejere: Kristian Vestergaard Jensen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-02-14 fjernes Legale ejere: Kristian Vestergaard Jensen (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-02-15 fjernes Reelle ejere: Kristian Vestergaard Jensen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2018-01-29 fjernes Direktion: Kristian Vestergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håbets Allé 29, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Uplandsgade 24, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Hjemmeside: www.foodscene.com (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-01-09 fjernes Hjemmeside: foodscene.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ew@foodscene.com (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: chefs@foodscene.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Foodscene Holding ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Guldbæk Arentsen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2017-12-18 tilføjes Bestyrelse: Per Åge Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 66.667,00 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Thomas Guldbæk Arentsen, Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter, THOMAS G. ARENTSEN HOLDING ApS, SCHYTTE-HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-18 fjernes Legale ejere: Thomas Guldbæk Arentsen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-17 fjernes Legale ejere: Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Thomas Guldbæk Arentsen, Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-18 fjernes Reelle ejere: Thomas Guldbæk Arentsen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-18 tilføjes Vedtægter: 2017-12-18 (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2017-07-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uplandsgade 24, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2016-11-01 tilføjes Hjemmeside: foodscene.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2016-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: chefs@foodscene.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2016-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 144, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 144, st., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-02-25 tilføjes Direktion: Kristian Vestergaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2016-02-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og drive en brugerbetalt elektronisk applikation (app), som giver restaurationer og spisesteder mulighed for videomarkedsføring samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-25 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Legale ejere: Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-02-25 tilføjes Navne: Foodscene ApS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2016-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Stiftere: Kristian Vestergaard Jensen, Emil Munch Walter (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2016-02-25 tilføjes Vedtægter: 2016-02-25 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-17)