Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dania Låse & Sikring ApS. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-25 tilføjes Legale ejere: Lars Jensen (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-02-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Jensen (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvædehaven 117, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Lars Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Røpcke 2016 ApS (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: Lars Jensen (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-25)