Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Jakob Harbo | 17.04.2024 | direktør |
Hans Kristian Harbo | 17.04.2024 | direktør |
Anne-Mette Harbo Andersen | 17.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Toft Olesen | 21.12.2023 | 17.04.2024 | direktør |
Kirsten Harbo | 30.12.2015 | 10.09.2023 | direktør |