Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 74, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Legale ejere: Helge Hermann Olsen (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Navne: HELGE OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-20 fjernes Direktion: Oluf Møller Olsen (direktør) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-11-05 tilføjes Direktion: Oluf Møller Olsen (direktør) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-11-05 fjernes Direktion: Helge Hermann Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2010-09-23 tilføjes Revisor: AAM Invest Ebeltoft ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2010-09-23 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-02-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 74, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 74, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med transport og speditionsvirksomhed, handel med fast ejendom, import, eksport og agentur (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1996-12-16 tilføjes Vedtægter: 1996-12-16 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-02-27)
Den 1992-09-30 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-19 tilføjes Navne: HELGE OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1987-12-18 fjernes Navne: CENTIMEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 74, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-19 tilføjes Direktion: Helge Hermann Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-11-05)
Den 1975-12-19 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-19 tilføjes Legale ejere: Helge Hermann Olsen (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Navne: CENTIMEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-12-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 1975-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-09)