Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-07-30 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: Lars Sørensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: DinPage ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: DinPage IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Lars Sørensen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messevej 12, 9600 Aars (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Roldvej 18, 9600 Aars (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: tas@dinpage.dk (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-19 fjernes Kontaktoplysninger: tage2861@gmail.com (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2018-08-20 fjernes Reelle ejere: Frederik Hørby Søborg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-19 fjernes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 fjernes Legale ejere: Frederik Hørby Søborg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roldvej 18, 9600 Aars (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-02-24 tilføjes Direktion: Tage Søborg (direktør) (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge, opbygge og servicer hjemmesider (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-24 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Hjemmeside: DinPage.dk (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: tage2861@gmail.com (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-02-24 tilføjes Legale ejere: Frederik Hørby Søborg, Pilekrogen Holding ApS, TAGE SØBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-02-24 tilføjes Navne: DinPage IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-02-24 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Kovacs Sørensen, Tage Søborg, Frederik Hørby Søborg (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2016-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Stiftere: TAGE SØBORG HOLDING ApS, Pilekrogen Holding ApS, Frederik Hørby Søborg (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-24 tilføjes Vedtægter: 2016-02-24 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2016-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-24)