Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 11, 7160 Tørring (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 5, 7160 Tørring (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: Mh@tuknet.dk (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: kjeld-georg@hotmail.com (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 5, 7160 Tørring (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 5, 7160 Tørring (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-06 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kjeld-georg@hotmail.com (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2022-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: kjeld.soerensen@schneider-electric.com (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-31 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Gudenåskrænten (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-06 fjernes Navne: Grundejerforeningen Gudenåskrænten (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-06 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 5, 7160 Tørring (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Elsdyrvej 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2019-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kjeld.soerensen@schneider-electric.com (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2019-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: ulrikogmerete@privat.dk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2016-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elsdyrvej 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2016-02-24 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2016-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ulrikogmerete@privat.dk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2016-02-24 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Gudenåskrænten (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2016-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-01-06)