Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Kloster Nielsen | 24.02.2016 | |
Kim Benny Schou | 24.02.2016 | |
Ulla Christina Højgaard | 24.02.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kim Benny Schou | 01.05.2017 | 01.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ulla Christina Højgaard | 01.05.2017 | 31.08.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |