Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsensvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Direktion: Thomas Wagner Hess (direktør) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Legale ejere: SNOWFLAKE MARKETING ApS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Navne: Online Panda ApS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Reelle ejere: Peter Toni Hansen, Thomas Wagner Hess (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Stiftere: NM 2016 Holding IVS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsensvej 4, 4600 Køge (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Wagner Hess (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-06-14 fjernes Reelle ejere: Thomas Wagner Hess (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-22 tilføjes Vedtægter: 2022-04-22 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Thomas Wagner Hess (direktør) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Peter Toni Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 18, 1., 4600 Køge (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-11-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-11-03 tilføjes Vedtægter: 2021-11-03 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-09-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Wagner Hess, Peter Toni Hansen (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-09-15 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Møller, Linnea Thomsen (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Peter Toni Hansen (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lyngvej 2, 4600 Køge (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvestensbroen 3, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-02-05 tilføjes Direktion: Peter Toni Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-02-05 fjernes Direktion: Linnea Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-08 tilføjes Reelle ejere: Linnea Thomsen (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-01-07 fjernes Reelle ejere: Linnea Thomsen (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Møller (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-09 fjernes Legale ejere: Nikolaj Møller (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-09 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Møller (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-09-09 fjernes Reelle ejere: Kenneth Helden (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvestensbroen 3, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, 1. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-17 tilføjes Direktion: Linnea Thomsen (direktør) (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-01-17 fjernes Direktion: Kenneth Helden (direktør) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive online handel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2020-01-17 tilføjes Reelle ejere: Linnea Thomsen (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: SNOWFLAKE MARKETING ApS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: K22 Invest ApS, Peter Toni Hansen (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Helden, Peter Toni Hansen (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Kenneth Helden, Peter Toni Hansen (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, 1. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, 1. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-21 tilføjes Legale ejere: Peter Toni Hansen (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2018-11-20 fjernes Legale ejere: SUNSCREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-16 tilføjes Direktion: Kenneth Helden (direktør) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2018-10-16 fjernes Direktion: Nikolaj Møller (direktør) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: SUNSCREEN HOLDING ApS, K22 Invest ApS (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: Nikolaj Møller (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Helden, Peter Toni Hansen (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2018-04-10 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Møller (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, 1. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 49, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-12-17 fjernes Legale ejere: NM 2016 Holding IVS (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 49, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbovej 22, 4652 Hårlev (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovej 22, 4652 Hårlev (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbovej 23, 4652 Hårlev (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovej 23, 4652 Hårlev (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Nikolaj Møller (direktør) (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive online handel og forestå softwareudvikling samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: NM 2016 Holding IVS, Nikolaj Møller (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Online Panda ApS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Møller (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: NM 2016 Holding IVS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-02)