Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-20 tilføjes Vedtægter: 2022-12-20 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 503, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: tkh@khgruppen.dk (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 18, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 tilføjes Direktion: Torben Krogh-Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Rikke Kjærsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 tilføjes Legale ejere: T. Krogh-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Legale ejere: Rikke Kjærsgaard (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 tilføjes Reelle ejere: Torben Krogh-Hansen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Rikke Kjærsgaard (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2017-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2017-12-06 tilføjes Navne: Boulevarden Consulting ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-05 fjernes Navne: Boulevarden Consulting IVS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-06 tilføjes Vedtægter: 2017-12-06 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2017-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 18, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Rikke Kjærsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med salg og marketing. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Legale ejere: Rikke Kjærsgaard (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Boulevarden Consulting IVS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-02-23 tilføjes Reelle ejere: Rikke Kjærsgaard (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: Rikke Kjærsgaard (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-24)