Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 55, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-19 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Kontaktoplysninger: info@bilers.dk (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Navne: Familien M Holding Aps (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Stiftere: Kjeld Landbo Mejlkjær (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-04-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Raymond Landbo Mejlkjær (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevangen 55, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 3, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 3, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2016-02-19 tilføjes Direktion: Raymond Landbo Mejlkjær (direktør) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-19 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bilers.dk (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Navne: Familien M Holding Aps (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Stiftere: Kjeld Landbo Mejlkjær (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en af de to direktører alene (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-19 tilføjes Vedtægter: 2016-02-19 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2016-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)