Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Formål | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskab cvrnr. 37473685 ApS. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2018-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: The Kwan Holding ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2023-12-19 tilføjes Binavne: Sergej Radmer Holding ApS, New-Office.dk ApS, New-Office Rødovre ApS, New-Office Copenhagen ApS, New Office Supply ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved salg af kontorinventar, kontorartikler, samt rådgivning i den forbindelse og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. Samt placering af virksomhedens midler. Branchekode 466500 Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-19 tilføjes Navne: New-Office ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: Sergej Radmer Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 4.100.000,00 (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2022-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-09-11 tilføjes Vedtægter: 2022-09-11 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kagsåvej 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 fjernes Kontaktoplysninger: sr@newoffice.dk (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.950.000,00 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2020-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2020-11-13 tilføjes Vedtægter: 2020-11-13 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kagsåvej 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-08-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 83, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 83, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-02-22 tilføjes Direktion: Sergej John Radmer (direktør) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og finansiering og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-22 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: sr@newoffice.dk (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2016-02-22 tilføjes Legale ejere: Sergej John Radmer (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-02-22 tilføjes Navne: Sergej Radmer Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2016-02-22 tilføjes Reelle ejere: Sergej John Radmer (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Stiftere: Sergej John Radmer (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Vedtægter: 2016-02-22 (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-23)