Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ATL Holding ApS (CVR 37468703) | NORMAL | 12.02.2016 |
Søbrinken Holding ApS (CVR 37468762) | NORMAL | 12.02.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SH Agro Holding ApS (CVR 44472279) | NORMAL | 01.01.2024 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
PM Agro Holding ApS (CVR 44476460) | NORMAL | 01.01.2024 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
ML Agro Holding ApS (CVR 41878606) | NORMAL | 01.01.2024 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ML Agro Holding ApS (CVR 41878606) | 20.11.2020 | 31.12.2023 | 100,00% | 100,00 % |
ATL Holding ApS (CVR 37468703) | 12.02.2016 | 20.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Søbrinken Holding ApS (CVR 37468762) | 12.02.2016 | 20.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jens Ole Larsen | 12.02.2016 | 29.11.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Thyge Larsen | 12.02.2016 | 29.11.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |