Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: NH HOLDING RANDERS ApS, Sandu-Daniel Iordache, Kristoffer Kirkegaard Thomsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: Diner Randers IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Sandu-Daniel Iordache, Kristoffer Kirkegaard Thomsen, Nicolai Øksenholt Michaelsen, Heine Kjær (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: Nicolai Øksenholt Michaelsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-01-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2021-03-05 Statstidende Dekret
Den 2020-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Nicolai Øksenholt Michaelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: NH HOLDING RANDERS ApS, Sandu-Daniel Iordache, Kristoffer Kirkegaard Thomsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2017-07-01 fjernes Legale ejere: Nicolai Øksenholt Michaelsen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sandu-Daniel Iordache, Kristoffer Kirkegaard Thomsen, Nicolai Øksenholt Michaelsen, Heine Kjær (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: NH HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-06-30 fjernes Reelle ejere: Nicolai Øksenholt Michaelsen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: NH HOLDING RANDERS ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: Nicolai Øksenholt Michaelsen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2016-09-01 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Øksenholt Michaelsen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Nicolai Øksenholt Michaelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2016-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af amerikansk diner mad, såsom Hamburger, Hot Dogs og ligende. Virksomheden vil drives some en take.away og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-23 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Hovedbranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Diner Randers IVS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Stiftere: Nicolai Øksenholt Michaelsen (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2016-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)