Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anders Nørgaard Larsen | 19.02.2016 | |
Rasmus Ustrup Nielsen | 19.02.2016 | |
Thomas Poulsen | 19.02.2016 | |
Tobias Sjørvad Borge Hostrup | 19.02.2016 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tobias Sjørvad Borge Hostrup | 19.02.2016 | 23.11.2019 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Anders Nørgaard Larsen | 19.02.2016 | 09.03.2019 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Rasmus Ustrup Nielsen | 19.02.2016 | 17.11.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Authentic.dk ApS (CVR 37473006) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.03.2016 | 09.10.2017 | 100,00% | 100,00% |