Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Dekret | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-22 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Hjemmeside: www.realapital.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Kontaktoplysninger: nk@realcapital.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Legale ejere: REAL CAPITAL A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Navne: Ravnsholt Have P/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Reelle ejere: Niels Kruse (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Stiftere: REAL CAPITAL A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-02-17 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-06-08 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2019-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-20 fjernes Bestyrelse: Torben Binderup Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-20 fjernes Direktion: Niels Kruse (direktør) (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-20 fjernes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2019-02-23 Statstidende Dekret
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-01-31 tilføjes Bestyrelse: Freddy Meyenburg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2018-01-31 fjernes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Hjemmeside: www.realapital.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2017-10-17 tilføjes Kontaktoplysninger: nk@realcapital.dk (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2016-02-22 tilføjes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-10)
Den 2016-02-22 tilføjes Direktion: Niels Kruse (direktør) (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2016-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse af ejendomme samt hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-22 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Legale ejere: REAL CAPITAL A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Navne: Ravnsholt Have P/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Reelle ejere: Niels Kruse (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2016-02-22 tilføjes Stiftere: REAL CAPITAL A/S (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-02-24)
Den 2016-02-22 tilføjes Vedtægter: 2016-02-22 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-24)