Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-14 tilføjes Vedtægter: 2022-12-14 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-14 fjernes Revisor: Statsautoriseret revisor Ole Tønnesen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-12-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 23, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2019-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 23, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 23, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-02 tilføjes Direktion: Susanne Alberg Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-02 fjernes Direktion: Brynjolfur Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-02 tilføjes Legale ejere: Susanne Alberg Vestergaard (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-02 fjernes Legale ejere: Brynjolfur Vestergaard (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-02 tilføjes Reelle ejere: Susanne Alberg Vestergaard (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindingevej 30, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-01-04 tilføjes Direktion: Brynjolfur Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andre virksomheder at drive virksomhed indenfor handel eller produktion og foretagelse af investering samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-07-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Legale ejere: Brynjolfur Vestergaard (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-01-04 tilføjes Navne: SUBI Invest ApS (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-01-04 tilføjes Revisor: Statsautoriseret revisor Ole Tønnesen (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-22)