Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 41, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Direktion: Jonas Sabel (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-21 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: mail@jonassabel.com (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Legale ejere: Jonas Sabel (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Navne: Sabel Holding IVS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Reelle ejere: Jonas Sabel (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Stiftere: Jonas Sabel (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-03-03 sletter virksomheden Ejerskaber: CarBuddii A/S. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: CarBuddii A/S. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Launch It ApS. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Launch It ApS. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-04-09 sletter virksomheden Ejerskaber: BITE app IVS. (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Coffee Pal ApS. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Launch It ApS. (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 41, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 41, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed." (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Vedtægter: 2019-03-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2019-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystrupvej 41, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 13, 4. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-17)
Den 2019-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 13, 4. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 13, 4. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helga Pedersens Gade 13, 4. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lars Kruses Gade 3, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jonassabel.com (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lars Kruses Gade 3, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-02-21 tilføjes Direktion: Jonas Sabel (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2016-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-21 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 5,00 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Legale ejere: Jonas Sabel (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Navne: Sabel Holding IVS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Reelle ejere: Jonas Sabel (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Stiftere: Jonas Sabel (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Vedtægter: 2016-02-21 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2016-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2016-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)