Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøjstrupvej 47, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-12 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Navne: AOJ2016 IVS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Stiftere: Palle Ankerstjerne Jensen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2019-06-17 Statstidende Dekret
Den 2019-06-15 Statstidende Dekret
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2017-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-06-16)
Den 2017-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2017-12-10 fjernes Direktion: Palle Ankerstjerne Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøjstrupvej 47, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Direktion: Palle Ankerstjerne Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-12 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Navne: AOJ2016 IVS (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Stiftere: Palle Ankerstjerne Jensen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2016-02-12 tilføjes Vedtægter: 2016-02-12 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-10)