Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-09 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-05-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Futura ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Bestyrelse: Bent Borch-Christensen (formand) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 tilføjes Direktion: Julie Kirsten Borch-Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Bent Borch-Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan Müllers Vej 11, 3. th., 1815 Frederiksberg C (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2020-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 114, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 114, 2942 Skodsborg (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2016-02-17 tilføjes Direktion: Bent Borch-Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2016-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i helt eller delvist ejede virksomheder samt efter ledelsens skøn hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-17 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Legale ejere: Anders Borch-Christensen (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Navne: A - BC Invest ApS (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Reelle ejere: Anders Borch-Christensen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-02-17 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2016-02-17 tilføjes Stiftere: Anders Borch-Christensen (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Vedtægter: 2016-02-17 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-18)