Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Revision fravalgt | ||||
Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 10. februar 2020 ApS. (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Højen Nedbrydning ApS. (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2019-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Svale Invest ApS. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2022-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scantrading ApS. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-11-30 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2021-05-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2020-10-29 tilføjes Navne: Svalegruppen ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: Højen EN Holding ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-05-20 tilføjes Revisor: Sand Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2018-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hojen.as (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@hojen-maskinstation.dk (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 tilføjes Direktion: Flemming Stener Kavena Visborg Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 fjernes Direktion: Mathias Stener Bak Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 tilføjes Legale ejere: Flemming Stener Kavena Visborg Madsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 fjernes Legale ejere: Mathias Stener Bak Madsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 tilføjes Navne: Højen EN Holding ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-11-08 fjernes Navne: Højen EM Holding ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 tilføjes Reelle ejere: Flemming Stener Kavena Visborg Madsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 fjernes Reelle ejere: Mathias Stener Bak Madsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-09 tilføjes Vedtægter: 2018-11-09 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunholtvej 39, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvej 50, 8752 Østbirk (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hojen-maskinstation.dk (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvej 50, 8752 Østbirk (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvej 5, 8752 Østbirk (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvej 5, 8752 Østbirk (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-15 tilføjes Direktion: Mathias Stener Bak Madsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab, endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-15 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Legale ejere: Mathias Stener Bak Madsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Navne: Højen EM Holding ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Reelle ejere: Mathias Stener Bak Madsen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2016-02-15 tilføjes Stiftere: Mathias Stener Bak Madsen (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Vedtægter: 2016-02-15 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-17)