Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stævnen 57, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-16 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-25 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Kasper Juul (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Navne: ES3000 IVS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Juul (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Stiftere: Kasper Juul (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 Statstidende Dekret
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-11-17 fjernes Direktion: Kasper Juul (direktør) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stævnen 57, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Klyveren 120, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-25 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2017-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2017-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-20 tilføjes Direktion: Kasper Juul (direktør) (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2017-09-20 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Kasper Juul (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klyveren 120, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2016-02-16 tilføjes Direktion: Kasper Juul (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsservice, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-16 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Legale ejere: Kasper Juul (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Navne: ES3000 IVS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Reelle ejere: Kasper Juul (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Stiftere: Kasper Juul (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2016-02-16 tilføjes Vedtægter: 2016-02-16 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2016-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)