Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbyholm 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-15 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: olekjch@gmail.com (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Legale ejere: Danny Sørensen, Steen Bo Hansen, Ole Kjær Christensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Navne: DOSS Group IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Reelle ejere: Danny Sørensen, Steen Bo Hansen, Sussi Christensen, Ole Kjær Christensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Stiftere: Sussi Christensen, Steen Bo Hansen, Ole Kjær Christensen, Danny Sørensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-12 Statstidende Dekret
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Bestyrelse: Ole Kjær Christensen (formand) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Steen Bo Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 fjernes Bestyrelse: Sussi Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-03-18 fjernes Legale ejere: Sussi Christensen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbyholm 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlesøparken 33, 1. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlesøparken 33, 1. tv., 2840 Holte (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-02-15 tilføjes Bestyrelse: Sussi Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-02-15 tilføjes Direktion: Steen Bo Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formå er at drive handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-15 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: olekjch@gmail.com (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Legale ejere: Sussi Christensen, Danny Sørensen, Steen Bo Hansen, Ole Kjær Christensen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2016-02-15 tilføjes Navne: DOSS Group IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Reelle ejere: Danny Sørensen, Steen Bo Hansen, Sussi Christensen, Ole Kjær Christensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Stiftere: Sussi Christensen, Steen Bo Hansen, Ole Kjær Christensen, Danny Sørensen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Vedtægter: 2016-02-15 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)