Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Farumvej 135, 3520 Farum (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Binavne: Mordax Management Aps (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Direktion: Peter Fejerskov-Quist (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-15 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Legale ejere: MORDAX ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Navne: Mordax Invest ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Peter Fejerskov-Quist (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Stiftere: MORDAX ApS, JK-T ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: High Ground Capital A/S. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: High Ground Capital A/S. (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: High Ground Capital A/S. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: High Ground Capital A/S. (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-08 tilføjes Vedtægter: 2018-11-08 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-09 tilføjes Binavne: Mordax Management Aps (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farumvej 135, 3520 Farum (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jerismosevej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Direktion: Peter Fejerskov-Quist (direktør) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-06 fjernes Direktion: Jesper Kirk-Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Legale ejere: MORDAX ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-06 fjernes Legale ejere: JK-T ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: MORDAX ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Navne: Mordax Invest ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-05 fjernes Navne: QuKi ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Reelle ejere: Peter Fejerskov-Quist (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-04-06 fjernes Reelle ejere: Jesper Kirk-Thomsen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-05 fjernes Reelle ejere: Peter Fejerskov-Quist (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Vedtægter: 2018-04-06 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2017-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerismosevej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jerismosevej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-03-02 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jerismosevej 5, 2670 Greve (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-15 tilføjes Direktion: Jesper Kirk-Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering i værdipapirer, fast ejendom, samt enhver anden aktivitet der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-15 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Legale ejere: MORDAX ApS, JK-T ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Navne: QuKi ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Fejerskov-Quist, Jesper Kirk-Thomsen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2016-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Stiftere: MORDAX ApS, JK-T ApS (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Vedtægter: 2016-02-15 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-19)