Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Direktion: Rasmus Lennart Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-14 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@birkeroeddyreklinik.dk (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Legale ejere: Vetgruppen A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Navne: Birkerød Dyreklinik ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Reelle ejere: Rasmus Lennart Hansen, Claus Kongsted Nielsen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Stiftere: Vetgruppen Management Holding ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Vetgruppen Holding A/S, Vetgruppen A/S (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-05-09 fjernes Legale ejere: Vetgruppen Management Holding ApS, Vetgruppen Holding A/S (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Lennart Hansen, Claus Kongsted Nielsen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Marianne Sølvsten Olsen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Marianne Sølvsten Olsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Rasmus Lennart Hansen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-02-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2017-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 132, 2500 Valby (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@birkeroeddyreklinik.dk (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-12-20 fjernes Kontaktoplysninger: mn@okonomihuset.dk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 132, 2500 Valby (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 132, 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Lennart Hansen, Marianne Sølvsten Olsen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 132, 2500 Valby (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2016-02-14 tilføjes Direktion: Marianne Sølvsten Olsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med dyreklinik og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-14 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: mn@okonomihuset.dk (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-02-14 tilføjes Legale ejere: Vetgruppen Management Holding ApS (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2016-02-14 tilføjes Navne: Birkerød Dyreklinik ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2016-02-14 tilføjes Stiftere: Vetgruppen Management Holding ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en af direktørerne. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Vedtægter: 2016-02-14 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2016-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)