Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 tilføjes Binavne: Cabola Finans ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CABOLA ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K.L. Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Cabola Teknik ApS. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cabola Teknik ApS. (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 22, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-10-02 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-10-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Plougs Vej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bronzevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-13 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Laursen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-01-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bronzevej 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2016-02-13 tilføjes Direktion: Kenneth Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holdingselskab (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-13 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.092.301,00 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kela@cabola.dk (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Legale ejere: Kenneth Laursen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-02-13 tilføjes Navne: K.L. Holding ApS (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2016-02-13 tilføjes Stiftere: Kenneth Laursen (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Vedtægter: 2016-02-13 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2016-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-13)