Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborggade 22, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ågade 112, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2017-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: WelcomeBob ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WelcomeBob ApS. (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: NN16 ApS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: NN16 IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ågade 112, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2016-02-13 tilføjes Direktion: Niels Nydam Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomheder samt produktion, køb og salg af div. produkter. (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-13 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Legale ejere: Niels Nydam Andersen (offentliggjort 2018-03-11)
Den 2016-02-13 tilføjes Navne: NN16 IVS (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-02-13 tilføjes Reelle ejere: Niels Nydam Andersen (offentliggjort 2018-03-11)
Den 2016-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Stiftere: Niels Nydam Andersen (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-13 tilføjes Vedtægter: 2016-02-13 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2016-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-13)