Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Christian Juul | 08.09.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Christian Juul | 12.02.2016 | 07.09.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolai Fink Gundersen | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thorleif Krarup | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frigaard Rasmussen | 01.11.2019 | formand |
Jørgen Christian Juul | 16.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Francisco Javier Perez Sanchez | 31.03.2021 | 20.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Frigaard Rasmussen | 07.06.2019 | 31.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johan Wolf | 19.12.2017 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Andersen | 19.12.2017 | 26.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Olofsson | 19.12.2017 | 01.01.2021 | suppleant |
Richard Breiter | 08.09.2016 | 07.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thorleif Krarup | 16.08.2016 | 31.10.2019 | formand |
Morten Lund Nielsen | 08.07.2016 | 19.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ken Villum Guldbrandt Klausen | 08.07.2016 | 19.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thorleif Krarup | 08.07.2016 | 15.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Juul | 08.07.2016 | 15.08.2016 | formand |