Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Sperling Kaaber Pedersen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 41, 4600 Køge (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Direktion: Claus Sperling Kaaber Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-31 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Legale ejere: Kaaber Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Navne: Kaaber Byg ApS (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Stiftere: Kaaber Holding 2016 ApS (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Vedtægter: 2016-01-31 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2016-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-12)