Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranumparken 1, 2. -1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Binavne: India online ApS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Direktion: Rakhshinda Shafqat (direktør) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-12 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Legale ejere: Rakhshinda Shafqat (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Navne: Rahim Gastronomi ApS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Reelle ejere: Rakhshinda Shafqat (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Stiftere: Shafqat Rahim (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Rakhshinda Shafqat (direktør) (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-09-07 fjernes Direktion: Shafqat Rahim (direktør) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Legale ejere: Rakhshinda Shafqat (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-09-07 fjernes Legale ejere: Shafqat Rahim (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-07 tilføjes Reelle ejere: Rakhshinda Shafqat (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2018-09-07 fjernes Reelle ejere: Shafqat Rahim (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranumparken 1, 2. -1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 47, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-03-10 tilføjes Binavne: India online ApS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-03-10 tilføjes Vedtægter: 2016-03-10 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 47, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranumparken 1, 2. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranumparken 1, 2. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-02-12 tilføjes Direktion: Shafqat Rahim (direktør) (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber, at drive restaurationsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-12 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Legale ejere: Shafqat Rahim (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Navne: Rahim Gastronomi ApS (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Reelle ejere: Shafqat Rahim (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2016-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Stiftere: Shafqat Rahim (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Vedtægter: 2016-02-12 (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2016-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-19)